SALE MOOR COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 520109
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We hire rooms to individuals and other community groups, including health services. The building is owned by Trafford Council and the association are responsible for the upkeep of the interior only.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £22,496
Cyfanswm gwariant: £29,986

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen ar gyfer budd arall.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Anifeiliaid
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Trafford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Mawrth 1968: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • SALE MOOR COMMUNITY CENTRE (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Howard Woodyatt Cadeirydd 07 July 2015
Dim ar gofnod
Councillor Will Jones Ymddiriedolwr 12 November 2024
Dim ar gofnod
Carole Barley Ymddiriedolwr 12 November 2024
THE SALE U3A
Derbyniwyd: Ar amser
Kathryn Fyfe Ymddiriedolwr 12 November 2024
THE SALE U3A
Derbyniwyd: Ar amser
Jamie Rennie Ymddiriedolwr 12 November 2024
Dim ar gofnod
Douglas Craddock Ymddiriedolwr 07 March 2021
Dim ar gofnod
Louise Cowman Ymddiriedolwr 12 July 2016
Dim ar gofnod
Janet Plumb Ymddiriedolwr 11 July 2016
SALE EAST CHILDMINDING ASSOCIATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1567 diwrnod
Helen Rock Ymddiriedolwr 21 May 2016
Dim ar gofnod
Chris Boyes Ymddiriedolwr 10 May 2016
THE UNITED REFORMED CHURCH (NORTH WESTERN PROVINCE) TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Christine Woodyatt Ymddiriedolwr 07 July 2015
Dim ar gofnod
Jose Anderson Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £19.49k £24.37k £28.08k £17.89k £22.50k
Cyfanswm gwariant £20.55k £21.79k £23.81k £20.02k £29.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £18.00k £14.10k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 16 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 15 Mai 2024 105 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 28 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 28 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 11 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 11 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
113 BROOK LANE
TIMPERLEY
ALTRINCHAM
WA15 6RT
Ffôn:
01619803533
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael