Hanes ariannol STOCKPORT AND DISTRICT WORKING LADS' ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 520116
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £54.73k £41.05k £63.35k £110.85k £56.91k
Cyfanswm gwariant £56.36k £38.25k £54.15k £81.28k £52.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.50k £10.00k N/A N/A N/A