WESLEY PLACE METHODIST CHURCH ALSAGER

Rhif yr elusen: 1200390
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

As a Methodist Church we offer public worship, and community activities for people of all ages with both religious and non-religious content. Community facilities are available for hire locally.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £72,726
Cyfanswm gwariant: £69,104

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Swydd Gaerlleon

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Medi 2022: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev ROBERT OSMOND HILTON Cadeirydd 01 September 2017
OAKHANGER PROJECT
Derbyniwyd: Ar amser
CHESHIRE SOUTH METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Natasha Jane Walker Ymddiriedolwr 05 October 2022
Dim ar gofnod
Sandra Laura Rawlinson Ymddiriedolwr 11 September 2022
Dim ar gofnod
Sandra Fawley Moors Ymddiriedolwr 11 September 2022
Dim ar gofnod
ALISON JANE STEELE Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Isabel Brislen Ymddiriedolwr 14 June 2022
CHESHIRE SOUTH METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
MARGARET KEELING Ymddiriedolwr 11 September 2021
Dim ar gofnod
Gwynneth Proudlove Ymddiriedolwr 10 February 2021
Dim ar gofnod
Daniel Mark Keen Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Lesley Elizabeth Peake Ymddiriedolwr 01 June 2018
CHESHIRE SOUTH METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Valerie Snowden Ymddiriedolwr 01 May 2018
Dim ar gofnod
Dorothy Anne Milner Ymddiriedolwr 10 January 2018
Dim ar gofnod
Alicia Rose Weatherby Crompton Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
Sarah Louise Simpson Ymddiriedolwr 01 June 2017
Dim ar gofnod
Andrew Dale Shaw Ymddiriedolwr 01 June 2017
Dim ar gofnod
Helen Robertson Ymddiriedolwr 01 May 2015
Dim ar gofnod
Harriet Emily Weatherby Crompton Ymddiriedolwr 01 September 2008
Dim ar gofnod
Celia Mary Crompton Ymddiriedolwr 01 September 1996
Dim ar gofnod
DAVID MICHAEL CROMPTON Ymddiriedolwr 21 June 1973
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £72.73k
Cyfanswm gwariant £69.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 20 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 20 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
WESLEY PLACE METHODIST CHURCH
LAWTON ROAD
ALSAGER
STOKE-ON-TRENT
ST7 2AF
Ffôn:
01270872597
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael