Ymddiriedolwyr THE CATHEDRAL CHURCH OF THE HOLY TRINITY AND OF SAINT PETER AND SAINT PAUL AND OF SAINT SWITHUN OF WINCHESTER

Rhif yr elusen: 1202915
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Canon Roland Gerardus Anthony Riem Cadeirydd 01 July 2005
THE MURRAY BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
HAMPSHIRE AND THE ISLANDS HISTORIC CHURCHES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PILGRIMS' SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Canon Andrew Mark Micklefield Ymddiriedolwr 05 April 2025
Dim ar gofnod
Christopher Roles Ymddiriedolwr 03 September 2023
Dim ar gofnod
Sarah Peppiatt Ymddiriedolwr 24 August 2023
FOOTPRINTS PROJECT LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
The Revd Canon Professor Elizabeth Bridget Stuart Ymddiriedolwr 23 March 2023
SARUM COLLEGE
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MATTHEW, WINCHESTER
Derbyniwyd: Ar amser
ALAN LOVELL Ymddiriedolwr 17 July 2022
Dim ar gofnod
Rev Theresa Helena Nancy Kuin Lawton Ymddiriedolwr 20 November 2021
THE PRAYER BOOK SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev ANDREW PETER CHRISTOPHER TRENIER Ymddiriedolwr 15 September 2019
THE PILGRIMS' SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser