THE GREAT OUSE RIVERS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Great Ouse Rivers Trust works for the protection and enhancement of the River Great Ouse and its catchment. The Trust does this through activities that support conservation, protection and enhancement of the river and its catchment and through the advancement of public education, engagement and awareness raising.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
- Norfolk
- Swydd Buckingham
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 24 Ionawr 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Rothwell | Cadeirydd | 24 January 2023 |
|
|
||||
Kat Gillbe | Ymddiriedolwr | 14 October 2024 |
|
|
||||
Dr Paul Leinster | Ymddiriedolwr | 14 October 2024 |
|
|
||||
Colin Rodden | Ymddiriedolwr | 14 October 2024 |
|
|
||||
Lara Hawkins | Ymddiriedolwr | 14 October 2024 |
|
|
||||
Simon Wightman | Ymddiriedolwr | 11 April 2023 |
|
|
||||
Dr Genevieve Madgwick | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Howard Osborne | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Helen Boothman | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £500 | |
|
Cyfanswm gwariant | £480 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 24 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
(1) TO CONSERVE, PROTECT, AND IMPROVE THE RIVERS, STREAMS, WATERCOURSES AND WATER IMPOUNDMENTS OF THE CATCHMENTS COMPRISING THE RIVER GREAT OUSE FROM SOURCE TO SEA INCLUDING ADJACENT ESTUARINE AND COASTAL AREAS, FOR THE ADVANCEMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION OR IMPROVEMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC. (2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC, OR ANY ASSOCIATION, INSTITUTION, VOLUNTARY ORGANISATION, LOCAL AUTHORITY, ADMINISTRATIVE OR GOVERNMENTAL AGENCY OR PUBLIC BODY OR REPRESENTATIVE BODY IN: - (A) THE UNDERSTANDING OF RIVERS, RIVER CORRIDORS AND RIVER CATCHMENTS, INCLUDING THEIR FAUNA, FLORA, BIODIVERSITY, ECONOMIC OR SOCIAL ACTIVITY, AND RIVER CATCHMENT MANAGEMENT. (B) THE NEED FOR, AND BENEFITS OF, CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF AQUATIC ENVIRONMENTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GORT c/oHoughton & Wyton Parish Council
St Mary's Centre
Chapel Lane
HOUGHTON
HUNTINGDON
- Ffôn:
- 01480466588
- E-bost:
- HELENBOOTHMAN@BTINTERNET.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window