THE ISAAC NEWTON TRUST

Rhif yr elusen: 1209261
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Trosolwg o'r elusen

Mae'r elusen hon wedi cael ei chofrestru'n ddiweddar - nid oes angen iddi ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Isaac Newton Trust was established as a Trust in 1988 by Trinity College. The Trust promotes learning, research and education in the University of Cambridge, primarily by providing support to early career researchers and by making research grants to departments and programmes within the University and its constituent Colleges.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaergrawnt

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Gorffennaf 2024: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Professor Francis - Frank Kelly Cadeirydd 01 May 2017
Dim ar gofnod
Professor Nicholas Thomas Ymddiriedolwr 05 April 2024
Dim ar gofnod
PROFESSOR JOHN PYLE FRS Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod
Professor Ben Simons Ymddiriedolwr 01 August 2022
Dim ar gofnod
Professor Ashit - Ash Amin Ymddiriedolwr 01 June 2022
Dim ar gofnod
Professor Dame Ann Dowling Ymddiriedolwr 01 October 2021
Dim ar gofnod
Loraine Gelsthorpe Ymddiriedolwr 28 November 2019
PEMBROKE COLLEGE SETTLEMENT
Derbyniwyd: Ar amser
PROBATION INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
Professor John Marenbon FBA Ymddiriedolwr 04 May 2019
Dim ar gofnod
DR RAE LANGTON Ymddiriedolwr 02 July 2018
Dim ar gofnod
Professor Sir David Baulcombe FRS Ymddiriedolwr 01 October 2017
Dim ar gofnod
Professor Dame Jean Thomas Ymddiriedolwr 01 May 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

Cofrestrwyd yr elusen hon yn ddiweddar. Nid oes rhaid i'r elusen gyflwyno gwybodaeth tan 10 mis ar ôl ei chyfnod ariannol cyntaf.

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae hon yn elusen a gafodd ei chofrestru’n ddiweddar- nid oes gofyn am gyfrifon nac adroddiad blynyddol eto. Nid oes angen i'r elusen ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben.

Dogfen lywodraethu

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
105 EDDINGTON PLACE
Cambridge
CB3 1AS
Ffôn:
01223339933