SINGLE FRIENDLY CHURCH NETWORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Research into issues faced by single people. A 5-step audit for churches to identify areas for improvement. Facilitation of a network of churches sharing SFC objectives. Training sessions for churches and theological colleges. Webinars on topics relevant to work with single people. Resources for church leaders including pastoral guides. Resources to enrich the spiritual lives of single Christians.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 16 Mai 2023: CIO registration
- SINGLE FRIENDLY CHURCH (Enw gwaith)
- SINGLE FRIENDLY CHURCH COMMUNITY INTEREST COMPANY (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warren Nettleford | Ymddiriedolwr | 22 July 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Elton | Ymddiriedolwr | 22 July 2023 |
|
|
||||
Rev Kate Elizabeth Wharton | Ymddiriedolwr | 03 March 2023 |
|
|||||
Amelia Lucy Gosal | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
||||
Andrew Timothy Roxby Hall | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £150.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £140.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 May 2023
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEF APPEARING IN THE SCHEDULE, BY PROVIDING TEACHING AND SUPPORT (INCLUDING FINANCIAL SUPPORT) TO CHURCHES AND OTHER CHARITABLE CHRISTIAN ORGANISATIONS, TO INCREASE ACCESS, INCLUSIVITY, AND ENGAGEMENT WITHIN THE CHURCH AMONGST PEOPLE WHO ARE SINGLE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Church House
86 TAVISTOCK PLACE
LONDON
WC1H 9RT
- Ffôn:
- 02030956249
- E-bost:
- info@singlefriendlychurch.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window