SHERN HALL METHODIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1202535
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Trosolwg o'r elusen

Mae'r elusen hon wedi cael ei chofrestru'n ddiweddar - nid oes angen iddi ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We provide a place for Christian Methodist Worship. We believe that God has called us to be a transforming, united Church of Jesus Christ's disciples, who are growing as followers, obedient to the word of God and have a passion to serve God's church and community.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Waltham Forest

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Mawrth 2023: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

18 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Oseias Barbosa da Silva Cadeirydd 01 September 2017
SIR WILLIAM MALLINSON SCHOLARSHIP TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WALTHAMSTOW CHARITY FOR CHILDREN
Derbyniwyd: Ar amser
William Poku-Adu Ymddiriedolwr 13 February 2023
Dim ar gofnod
Peter Sambani Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Hannah Roberts Ymddiriedolwr 01 September 2019
THE LONDON WELSH CENTRE TRUST
Derbyniwyd: 8 diwrnod yn hwyr
THE WALTHAMSTOW CIRCUIT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
APPLECARTLIVE LTD
Mae elusen yn nwylo gweinyddwyr
FOREST METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Abena Adofo Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
June Carole Campbell Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
Emmannuel Kusi Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
Sonia Jennifer Whitfield Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
Kathleen Hudson Ymddiriedolwr 01 September 2013
Dim ar gofnod
Donald Espeute Ymddiriedolwr 01 September 2012
Dim ar gofnod
Millicent Patience Freeman Ymddiriedolwr 01 September 2012
Dim ar gofnod
DEREEN OMARD Ymddiriedolwr 01 September 2012
Dim ar gofnod
Evangelica Marietta Solomon Ymddiriedolwr 01 September 2009
Dim ar gofnod
CYNTHIA VILMA BONDS Ymddiriedolwr 01 September 2009
Dim ar gofnod
Ciddra Skerritt Ymddiriedolwr 01 September 2009
Dim ar gofnod
Elvena Bernita Brumant Ymddiriedolwr 01 September 2009
FOREST METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Loyl Marcia Brandt Ymddiriedolwr 01 September 2009
FOREST METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Claudina A Green Ymddiriedolwr 01 September 1998
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

Cofrestrwyd yr elusen hon yn ddiweddar. Nid oes rhaid i'r elusen gyflwyno gwybodaeth tan 10 mis ar ôl ei chyfnod ariannol cyntaf.

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae hon yn elusen a gafodd ei chofrestru’n ddiweddar- nid oes gofyn am gyfrifon nac adroddiad blynyddol eto. Nid oes angen i'r elusen ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben.

Dogfen lywodraethu

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
SHERNHALL METHODIST CHURCH
SHERNHALL STREET
LONDON
E17 9HX
Ffôn:
02085205912
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael