NORTH BIRMINGHAM METHODIST HUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
a) The provision of regular acts of worship open to members of the church and non-members alike; b) The provision of sacred space (a building) for prayer and contemplation; c) The teaching of Christianity through sermons, courses and small groups; d) Pastoral work including visiting the sick and bereaved; e) Taking religious assemblies in local schools.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

20 Ymddiriedolwyr
55 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 18 Medi 2023: Cofrestrwyd
- BOLDMERE METHODIST CHURCH (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Emily Rosalind Alice Young | Cadeirydd | 14 October 2021 |
|
|
||||
Stephen Andrew Howard | Ymddiriedolwr | 15 February 2025 |
|
|
||||
Abiodun Kayode Obanla | Ymddiriedolwr | 15 February 2025 |
|
|
||||
Florence May O'Connor | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Leslie Francis Hodgetts | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Deborah Julie Hele | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Malcolm John Ratcliffe | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
DAVID CHARLES ANDREWS | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|||||
MARGARET EVETTE HENRY | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|||||
JUDITH ANN STEPHENS | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|||||
JENNIFER JOAN McGREGOR BSc CPFA | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|||||
Christine Mary Blake | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|||||
ANTHONY LAWRENCE WILKINSON | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|||||
KATHLEEN MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|||||
Peter Harry Vaughan White | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|||||
Daniel Mark Hurst BSc | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|||||
Alison Burland | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Gillian White | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Dezereine Amutea Wilks | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Deacon Rachel Margaret Thomas-Prasad | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £106.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £112.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 28 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 28 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 26 OCT 1976
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
98 ORPHANAGE ROAD
BIRMINGHAM
B24 9HX
- Ffôn:
- 01213865612
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window