THE DAUGHTERS OF CHARITY OF ST VINCENT DE PAUL CIO
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Sisters serve people of all cultures, religions and creeds with particular emphasis on those who are vulnerable in any way or suffering from poverty and injustice. Such as, Worship and Prayer, Social and Pastoral Work, Caring for Members of the Congregation, Overseas Missionary Work
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 29 Awst 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sister Kathleen Kennedy | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|||||||||
Sister Theresa Tighe | Ymddiriedolwr | 18 October 2024 |
|
|||||||||
Sister Anne Teresa Redmond | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|||||||||
Sister Kathleen Anne Harte | Ymddiriedolwr | 29 August 2023 |
|
|
||||||||
Sister Sarah Margaret King-Turner | Ymddiriedolwr | 29 August 2023 |
|
|||||||||
Sister Mary Teresa O'Neill | Ymddiriedolwr | 29 August 2023 |
|
|||||||||
Sister Maureen Anne Tinkler | Ymddiriedolwr | 29 August 2023 |
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 29 Aug 2023
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE OBJECTS OF THE CIO ARE FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AS SHALL ADVANCE THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE PROVINCE ANYWHERE IN THE WORLD AS THE TRUSTEES WITH THE APPROVAL OF THE PROVINCIAL SHALL FROM TIME TO TIME THINK FIT PROVIDED THAT: 3.1.1 THE CIO'S PROPERTY AND THE INCOME THEREOF SHALL NOT BE APPLICABLE TO ADVANCE RELIGIOUS OR OTHER CHARITABLE WORK OF THE PROVINCE WHICH THE TRUSTEES WITH THE APPROVAL OF THE PROVINCIAL CONSIDER SHOULD BE ADVANCED BY THE USE OF OTHER ASSETS; AND 3.1.2 IF AT ANY TIME THE COMMUNITY SHALL CEASE TO EXIST OR SHALL CEASE TO CARRY ON RELIGIOUS OR OTHER CHARITABLE WORK IN THE PROVINCE THEN FOR SUCH OTHER LAWFUL CHARITABLE PURPOSES CONNECTED WITH THE ROMAN CATHOLIC RELIGION AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE. 3.2 NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PROVINCIAL HOUSE
THE RIDGEWAY
LONDON
NW7 1RE
- Ffôn:
- 02089063777
- E-bost:
- secretariat@dcmillhill.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.