Hanes ariannol WEST LEAKE VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 522323
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024 31/03/2025
Cyfanswm Incwm Gros £10.07k £10.63k £4.15k £4.64k £16.63k
Cyfanswm gwariant £1.43k £4.72k £3.04k £3.22k £28.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £8.00k N/A N/A £11.35k