STAMFORD AND BOURNE DISTRICT SCOUT COUNCIL

Rhif yr elusen: 522366
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Training young people in Social,Sports,Citizenship and Outward Bound skills.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £79,507
Cyfanswm gwariant: £67,081

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Rutland
  • Swydd Gaergrawnt
  • Swydd Lincoln

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Ionawr 1992: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • STAMFORD AND DISTRICT SCOUT COUNCIL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Andrew Tagg Ymddiriedolwr 10 October 2024
Dim ar gofnod
Michelle Nelson Ymddiriedolwr 12 July 2023
Dim ar gofnod
Luke John Houghton Ymddiriedolwr 14 December 2022
ROYAL STAR & GARTER
Derbyniwyd: Ar amser
CARE FOR VETERANS
Derbyniwyd: Ar amser
Diane Elizabeth Siddle Ymddiriedolwr 04 September 2020
LINCOLNSHIRE SOUTH FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES
Derbyniwyd: Ar amser
Nathan John Wakefield Ymddiriedolwr 06 July 2019
Dim ar gofnod
Heidi Haxeltine Ymddiriedolwr 01 January 2016
Dim ar gofnod
Catherine Herron Ymddiriedolwr 20 September 2015
Dim ar gofnod
Martin Neil Siddle Ymddiriedolwr 01 September 2015
BOURNE ARTS AND COMMUNITY TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Alistair Wemyss Cobbold Ymddiriedolwr 07 July 2015
Dim ar gofnod
TREVOR KEITH WATSON Ymddiriedolwr 05 September 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £95.53k £40.79k £74.24k £101.36k £79.51k
Cyfanswm gwariant £112.48k £34.46k £50.27k £97.96k £67.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £19.93k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 17 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 17 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 08 Chwefror 2024 8 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 08 Chwefror 2024 8 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 13 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 13 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 05 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 05 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 29 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 29 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
School House
Bitchfield
GRANTHAM
NG33 4DR
Ffôn:
07377451597
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael