OTFORD METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Christian worship in Otford at the Methodist Church building.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

27 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caint
Llywodraethu
- 09 Awst 2023: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
27 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jane Elizabeth Braund | Cadeirydd | 01 September 2024 |
|
|||||
Robin James Carlyon Evans | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Rosemary Vanessa Cracknell | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Ann Evelyn Suaznabar | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Jean Mair | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Eileen Ann Graham | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
SUSAN JANE WILKINS | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Alison Margaret Alexandra Knapp | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
John Andrew Goodburn | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Christine Ruth Cable | Ymddiriedolwr | 29 October 2021 |
|
|
||||
Mark Jones | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Susan Jane Ward | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Fraser Ian Mair | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Shirley Goodburn | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Susan Mary Mitchell | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Alistair Charles Mitchell | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Robert Heddle Paterson | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Susan Carol Cole | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Jane Patricia Pearce | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
DEREK MICHAEL BAXTER | Ymddiriedolwr | 20 September 2019 |
|
|
||||
ARMANDA ELAINE ROWELL MMRCGP,DR | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Kathryn Baxter | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|
||||
John Douglas Ward | Ymddiriedolwr | 10 May 2015 |
|
|
||||
Iris Janet Goodwin | Ymddiriedolwr | 10 May 2015 |
|
|
||||
Dr Nicholas Philip Rowell | Ymddiriedolwr | 10 May 2015 |
|
|
||||
Carol Ann Oakley | Ymddiriedolwr | 17 May 2014 |
|
|||||
Rev John Stuart Curnow | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £110.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £155.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 12 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 12 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 26 OCT 1976
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF ? (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Otford Methodist Church
High Street
Otford
SEVENOAKS
TN14 5PH
- Ffôn:
- 01959523090
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window