Ymddiriedolwyr NORTHUMBERLAND COUNTY GUIDE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 522422

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Craigs | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Laura Bell | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|
||||
Anne Williams | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|||||
Victoria Kinneavy | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Allison Walters | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Angela Ternent | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Lesley Hughes | Ymddiriedolwr | 02 April 2023 |
|
|
||||
Sarah Welsh | Ymddiriedolwr | 02 April 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Knight | Ymddiriedolwr | 02 April 2023 |
|
|
||||
Susan King | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Stephanie Collins | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Julie Dennis | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Kelly | Ymddiriedolwr | 05 June 2017 |
|
|
||||
KIRSTY DE BONO-HUME | Ymddiriedolwr | 04 October 2015 |
|
|
||||
GILLIAN TEASDALE | Ymddiriedolwr | 19 August 2013 |
|
|
||||
Sarah Pagan | Ymddiriedolwr | 02 April 2003 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.