1ST CHILWELL AND ATTENBOROUGH SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 522428
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Scout Group

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024

Cyfanswm incwm: £69,241
Cyfanswm gwariant: £66,384

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Nottingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Rhagfyr 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 505887 AGE CONCERN CHILWELL
  • 06 Hydref 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • 1ST CHILWELL AND ATTENBOROUGH BOY SCOUT GROUP (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Pamela Glover Cadeirydd 07 September 2017
Dim ar gofnod
James Traynor Ymddiriedolwr 30 June 2024
Dim ar gofnod
Claire Michelle Jepson Ymddiriedolwr 22 July 2022
Dim ar gofnod
Andrew Wignell Ymddiriedolwr 03 September 2019
Dim ar gofnod
Diane Eunice Plumbley Ymddiriedolwr 27 June 2018
Dim ar gofnod
Connor Michael Lynch Ymddiriedolwr 27 June 2018
SOUTH WEST NOTTINGHAMSHIRE DISTRICT SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
Michael Charles Thompson Ymddiriedolwr 07 September 2017
Dim ar gofnod
RICHARD PETER SHORT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.53k £45.26k £23.92k £37.18k £69.24k
Cyfanswm gwariant £16.53k £29.67k £24.46k £50.84k £66.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £33.29k £2.67k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2024 18 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2024 18 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2023 26 Mawrth 2024 26 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2023 26 Mawrth 2024 26 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2022 06 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2021 10 Mawrth 2022 10 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2021 10 Mawrth 2022 10 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2020 25 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
25 Banks Road
Toton
Beeston
Nottingham
NG9 6HE
Ffôn:
01158778972
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael