ST MARY AND ST MOSES THE PROPHET COPTIC ORTHODOX CHURCH, DONCASTER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Objectives of the Charity (the Objects) shall be to advance and promote the Christian Faith in accordance with the teachings and practices of the Coptic Orthodox Church. 2 For the purpose of attaining the aforesaid Object but not otherwise, the Charity may exercise the following powers: (a) to provide and maintain a place or places of public worship for worship and officiating sacraments
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 15 Medi 2023: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
His Grace BISHOP ANTONY | Cadeirydd | 17 September 2022 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Dr Tamer Tadross | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Dr Kerolos Awad | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Dr Peter Said | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Dr Michael Ghabour | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Dr Evon Boules | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Beshoy Isaac | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Dr Maher Attia | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Metry | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £71.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 01 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 01 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 SEP 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTIVES OF THE CHARITY (THE OBJECTS) SHALL BE TO ADVANCE AND PROMOTE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE TEACHINGS AND PRACTICES OF THE COPTIC ORTHODOX CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 SKIPWITH GARDENS
NEW ROSSINGTON
DONCASTER
DN11 0TU
- Ffôn:
- 07466476856
- E-bost:
- emad.armanious@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window