WEST BRIDGFORD (NOTTS ) DIVISION GUIDE ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The guiding programme is underlined by the following five essentials, namely 1. Guides of all ages work together in small groups. 2. They are encouraged to govern themselves and make their own decisions. 3. They enjoy a balanced, varied & challenging programme designed to help them achieve their potential . 4. They care for the individual.5 We have a commitment to a common standard
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 06 Ionawr 1971: Cofrestrwyd
- GIRLGUIDING WEST BRIDGFORD (Enw gwaith)
- WEST BRIDGFORD (NOTTS ) DIVISION GIRL GUIDES ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Crew | Ymddiriedolwr | 07 March 2017 |
|
|||||
Clare Louise Wicks | Ymddiriedolwr | 07 March 2017 |
|
|
||||
Nicola Jane Lucas | Ymddiriedolwr | 07 March 2017 |
|
|
||||
Helen Wicks | Ymddiriedolwr | 07 March 2017 |
|
|
||||
Esther Janet Alix Prentice Nielsen | Ymddiriedolwr | 07 March 2017 |
|
|
||||
Judith Gurd | Ymddiriedolwr | 07 March 2017 |
|
|
||||
Alice Wicks | Ymddiriedolwr | 07 March 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.43k | £18.34k | £11.61k | £12.67k | £9.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.58k | £14.56k | £16.88k | £9.59k | £15.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.33k | £8.34k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER DATED 14/12/1922.
Gwrthrychau elusennol
INSTRUCTION OF GIRLS OF ALL CLASSES IN THE PRINCIPLES OF DISCIPLINE LOYALTY AND GOOD CITIZENSHIP.
Maes buddion
WEST BRIDGFORD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Paxdien
Rectory Road
West Bridgford
Notingham
NG2 6BG
- Ffôn:
- 07789918233
- E-bost:
- wbstfinance@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window