BELIFTED NOW
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BeLifted is a nonprofit empowering women, girls, and families through various programs. Our debt and welfare surgery offers personalised financial support; well-being groups for mothers and daughters promote health and resilience; our running group for women encourages fitness and community; kids' fitness classes instilling healthy habits; and our book club for children fosters a love of reading.
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Barnet
- Brent
- Camden
Llywodraethu
- 21 Awst 2024: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer McCall | Cadeirydd | 26 June 2017 |
|
|
||||
Beverley Aujla | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Natalie Rogers | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Fanta Sheriff | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|||||
Benjamin Nkromah | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 21 Aug 2024
Gwrthrychau elusennol
1. THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN PARTICULAR AMONG WOMEN AND GIRLS RESIDENT IN NORTH WEST LONDON BY: (A) THE PROVISION OF FINANCIAL EDUCATION TO ENABLE SUCH PERSONS TO MANAGE THEIR FINANCES MORE EFFECTIVELY; (B) THE PROVISION OF A COUNSELLING SERVICE TO WHICH PERSONS MAY RESORT FOR ADVICE ON DEBT MATTERS GENERALLY; AND (C) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN GENERAL (AND PARTICULARLY AMONGST PERSONS IN DEBT OR AT RISK OF FALLING INTO DEBT) ON THE SUBJECT OF FINANCIAL BUDGETING, FINANCIAL PRODUCTS AND FINANCIAL SERVICES. 2. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE SUBJECT OF ENGLISH BY PROVISION OF A BOOK CLUB FOR CHILDREN WHO ARE HOME SCHOOLED AND THE PROVISION OF AFTERSCHOOL EDUCATIONAL FACILITIES. 3. THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF NORTH WEST LONDON, IN PARTICULAR WOMEN AND GIRLS AGED BETWEEN 12 AND 16 YEARS OLD, BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR TAKING PART IN FUNCTIONAL FITNESS ACTIVITIES AND PROGRAMS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
170 ALL SOULS AVENUE
LONDON
NW10 3AB
- Ffôn:
- 07507312312
- E-bost:
- beliftednow@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.