Southampton Hospitals Charity
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Enhancing the care and treatment of patients at University Hospital Southampton NHS Foundation Trust by providing support to areas of the hospital service that lie beyond the scope of NHS funding.
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Southampton
- Hampshire
- Gerner
- Jersey
Llywodraethu
- 29 Mai 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1051543 SOUTHAMPTON HOSPITALS CHARITY
- 06 Chwefror 2024: Cofrestrwyd
- SOUTHAMPTON HOSPITALS COMPANY (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Thomas Hollins | Cadeirydd | 17 January 2024 |
|
|
||||
Nicholas Potter | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Gail Margaret Byrne | Ymddiriedolwr | 08 March 2024 |
|
|
||||
Caroline Maria Southwood | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Professor Mark Edmund Smith | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17 JAN 2024 as amended on 18 Apr 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, ANY CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES RELATING TO THE NHS FOUNDATION TRUST AND AT THE DISCRETION OF THE TRUSTEES SUCH OTHER PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE NATIONAL HEALTH SERVICE. NHS FOUNDATION TRUST IS DEFINED AS: UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON NHS FOUNDATION TRUST OR ANY STATUTORY BODY TO WHOM THE FUNCTIONS OR ACTIVITIES OF THE NHS FOUNDATION TRUST ARE TRANSFERRED BY LEGISLATION RELATING TO THE NATIONAL HEALTH SERVICE OR BY ORDER OF ANY RELEVANT REGULATORY BODY AND WHOSE ACTIVITIES CAN BE SUPPORTED BY THE CHARITY PURSUANT TO THE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Southampton Hospitals Charity
Mailpoint 135
Southampton General Hospital
Tremona Road
Southampton
SO16 6YD
- Ffôn:
- 02381208881
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.