POYNTON WOMEN'S INSTITUTE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide recreational and educational activities to local women
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
Llywodraethu
- 21 Mawrth 2024: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynda Wainwright | Ymddiriedolwr | 20 December 2024 |
|
|
||||
Katherine Marsham | Ymddiriedolwr | 20 December 2024 |
|
|
||||
Debra Bentley | Ymddiriedolwr | 20 December 2024 |
|
|
||||
Frances Brain | Ymddiriedolwr | 20 December 2024 |
|
|
||||
Sally-Ann Harris | Ymddiriedolwr | 20 December 2024 |
|
|
||||
Dr Jane Amanda Williams | Ymddiriedolwr | 20 December 2024 |
|
|
||||
Linda Jane Sharples | Ymddiriedolwr | 20 December 2024 |
|
|
||||
Ruth O'Brien | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Denise Moult | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Alison Wood | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Helen O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||
Eve Hurst | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Anna Marsden | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||
Julie Skelton | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Judith Johnson | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Catherine Arrowsmith | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 03 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26 NOV 2013
Gwrthrychau elusennol
3. THE MAIN PURPOSES OF THE WOMEN’S INSTITUTE ORGANISATION ARE: (A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF WOMEN AND GIRLS FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ALL AREAS INCLUDING (WITHOUT LIMITATION): I. LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL ISSUES OF POLITICAL AND SOCIAL IMPORTANCE; II. MUSIC, DRAMA AND OTHER CULTURAL SUBJECTS; AND III. ALL BRANCHES OF AGRICULTURE, CRAFTS, HOME ECONOMICS, SCIENCE, HEALTH AND SOCIAL WELFARE; (B) TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: I. EDUCATING PEOPLE IN THE PRESERVATION, CONSERVATION AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND THE PRUDENT USE OF NATURAL RESOURCES; AND II. PROMOTING SUSTAINABLE MEANS OF ACHIEVING ECONOMIC GROWTH AND REGENERATION; (C) TO ADVANCE HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT; AND (D) TO ADVANCE CITIZENSHIP FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE PROMOTION OF CIVIC RESPONSIBILITY AND VOLUNTEERING. 4. IN RULE 3 “SUSTAINABLE DEVELOPMENT” MEANS DEVELOPMENT WHICH MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT GENERATION WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR NEEDS. 5. THE WOMEN’S INSTITUTE ORGANISATION SEEKS TO GIVE WOMEN THE OPPORTUNITY OF WORKING TOGETHER THROUGH THE WOMEN’S INSTITUTE ORGANISATION IN THEIR COMMUNITIES, OF DEVELOPING THEIR CAPACITY AND SKILLS, AND OF PUTTING INTO PRACTICE THOSE IDEALS FOR WHICH THE WOMEN’S INSTITUTE ORGANISATION STANDS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
34 Fielding Avenue
Poynton
STOCKPORT
Cheshire
SK12 1YX
- Ffôn:
- 07912101870
- E-bost:
- POYNTONWI@GMAIL.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window