CANOLFAN HYFFORDDI COLEG Y BALA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Coleg y Bala is a youth and childrens centre owned by the Presbyterian Church of Wales. The purpose of the college is to arrange courses that follow biblical themes. Every aspect of the work of the college is aimed at encouraging a personal faith in Jesus Christ.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Mai 1971: Cofrestrwyd
- COLEG Y BALA (Enw gwaith)
- PRESBYTERIAN CHURCH OF WALES YOUTH SERVICE HEADQUARTERS AND TRAINING CENTRE (Enw blaenorol)
- PRESBYTERIAN CHURCH YOUTH SERVICE HEADQUARTERS AND TRAINING CENTRE (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Huw Lloyd POWELL-DAVIES | Cadeirydd | 27 August 2013 |
|
|
||||||
Parch Rebecca Lalbiaksangi | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||||
Marian Lloyd Roberts | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||||
Marian Lloyd Jones | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||||
Parch Emyr Bowen Williams | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||||
Arall Timothy Huw HODGINS | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||||
Parch Nan Wyn POWELL-DAVIES | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||||
Parch Owain Idwal DAVIES | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|||||||
Parch Hywel Rhys EDWARDS | Ymddiriedolwr | 09 November 2015 |
|
|
||||||
Parch Huw Dylan JONES | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||||
BRYN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||||
HYWEL LLOYD DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Glenda Elizabeth DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £180.08k | £164.47k | £144.42k | £187.59k | £182.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £214.35k | £146.45k | £129.21k | £172.80k | £181.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £13.00k | £10.00k | £2.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED 19TH MARCH, 1971, AS REPLACED BY SCHEME OF 28 CHWEFROR 2008 (28 FEBRUARY 2008)
Gwrthrychau elusennol
(1) AMCAN YR ELUSEN YW SEFYDLU CANOLFAN HYFFORDDI GRISTNOGOL I DDARPARU CANOLFAN I BLANT A PHOBL IEUAINC, O GYMRU A'R BYD, EU HYFFORDDWYR, ARWEINWYR A GWEINIDOGION ER MWYN DYSGU A CHYNORTHWYO PLANT A PHOBL IEUANC I DDATBLYGU EY CYNEDDFAU CORFFOROL, MEDDYLIOL AC YSBRYDOL AC I'W GALLUOGI HWY A'U TEULUOEDD I GYRRAEDD AEDDFEDRWYDD LLAWN FEL UNIGOLION AG AELODAU O GYMDEITHAS A CHYFOETHOGI ANSAWDD EU BYWYD HEB WAHANIAETHU AR SAIL CREFYDD, ENWADAETH GREFYDDOL, RHYW, CENEDL NA GALLU. (2) OS, AC I'R GRADDAU NA ELLIR DEFNYDDIO'R EIDDO ER MWYN YR AMCANION UCHOD YNA'R AMCAN FYDD I HYRWYDDO GWAITH CREFYDDOL A GAWITH ELUSENNOL ARALL EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU. (3) YN AMODOL AR DDARPARIAETHAU CYMAL 24 RHAID I'R TIR A NODIR YN RHAN 1 ATODLEN Y CYNKKUM HWN EI DDAL GAN YR YMDDIRIEDOLWYR ER MWYN AMCANION YR ELUSEN. (1) THE OBJECT OF THE CHARITY IS TO ESTABLISH A CHRISTIAN TRAINING CENTRE TO PROVIDE A CENTRE FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE FROM WALES AND THE WORLD, THEIR INSTRUCTORS, LEADERS AND MINISTERS WITH THE OBJECT OF EDUCATING AND ASSISTING CHILDREN AND YOUNG PEOPLE TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES AND OF ENABLING THEM AND THEIR FAMILIES TO GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE IRRESPECTIVE OF RELIGION, RELIGIOUS DENOMINATION, SEX, NATIONALITY OR ABILITY. (2) IF AND IN SO FAR AS THE PROPERTY CANNOT BE USED FOR THE OBJECTS ABOVE THEN THE OBJECT SHALL BE TO FURTHER THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE PRESBYTERIAN CHURCH OF WALES. (3) SUBJECT TO THE PROVISION OF CLAUSE 24 THE LAND IDENTIFIED IN PART 1 OF THE SCHEDULE TO THIS SCHEME MUST BE RETAINED BY THE TRUSTEES FOR THE OEBJECTS OF THE CHARITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Coleg Y Bala
Ffordd Ffrydan
BALA
Gwynedd
LL23 7RY
- Ffôn:
- 01678520565
- E-bost:
- colegybala@ebcpcw.cymru
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window