Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WHETSTONE IN THE DIOCESE OF LONDON
Rhif yr elusen: 1209469
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Kimberley QUAK-WINSLOW | Cadeirydd | 11 May 2025 |
|
|
||||||||
Margaret WAKEHAM | Ymddiriedolwr | 11 May 2025 |
|
|
||||||||
Rev Ruth COPPING | Ymddiriedolwr | 11 May 2025 |
|
|
||||||||
Brenda MARSHALL | Ymddiriedolwr | 11 May 2025 |
|
|
||||||||
Robert WRIGHT | Ymddiriedolwr | 11 May 2025 |
|
|
||||||||
Alison JACKSON | Ymddiriedolwr | 09 August 2024 |
|
|
||||||||
CATHERINE MITRI | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||||||
Kathryn MACCARTHY | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||||||
Marguerite BRERETON | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||||||
Mary LONGFELLOW | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||||||
James DEMPSEY | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||||||
Gillian JONES | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||||
Heather TSIOUPRA | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||||
Heather KASHI | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||||
BRIAN VINCENT WAKEHAM | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.