1ST CORNELLY SCOUT AND GUIDE HALL MANAGEMENT COMMITTEE

Rhif yr elusen: 524941
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1572 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

MAINTAINING AND UPGRADING THE SCOUT & GUIDE HQ IN NORTH CORNELLY FOR THE BENEFIT OF THE ORGANISATIONS THAT OPERATE OUT OF THE PREMISES.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2010

Cyfanswm incwm: £16,943
Cyfanswm gwariant: £15,018

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Pen-y-bont Ar Ogwr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Awst 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • CORNELLY SCOUT AND GUIDE HALL MANAGEMENT COMMITTEE (Enw gwaith)
  • CORNELLY SCOUTS AND GUIDES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

1 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
The Scout Association Ymddiriedolwr
26TH CAMBRIDGE SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
1ST PENYCAE SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
1ST TETTENHALL WOOD SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
ST JOHN'S, PERRY BARR, 236TH BIRMINGHAM SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
15TH REIGATE (CHIPSTEAD) SCOUT GROUP
Derbyniwyd: 2 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £2.23k £8.63k £14.56k £17.85k £16.94k
Cyfanswm gwariant £2.02k £6.69k £14.36k £17.90k £15.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 111 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 111 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 477 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 477 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 842 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 842 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1207 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1207 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1572 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1572 diwrnod
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Scout Association
Meadow Street
North Cornelly
BRIDGEND
Mid Glamorgan
CF33 4LL
Ffôn:
01656
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael