DAME DOROTHY JEFFREYS' CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the charity are the making of charitable grants to individuals and organisations for the benefit of children and young people for educational, training, religious and recreational purposes in a defined area of benefit in the county of Clwyd, North Wales.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru
Llywodraethu
- 03 Mai 1963: Cofrestrwyd
- DAME DOROTHY JEFFREYS FOUNDATION (APPRENTICING BRANCH) (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES WILD | Cadeirydd |
|
|
|||||
ROBERT IAN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 15 October 2023 |
|
|||||
Jane Ayee | Ymddiriedolwr | 15 October 2023 |
|
|
||||
JAMES HUW JONES | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
|||||
BRIAN T NEAL | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
MALCOLM DELMAR JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TREVOR JOHN HUMPHRIES CCHEM FRSC | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.66k | £9.78k | £0 | £900 | £900 | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.71k | £6.59k | £12.82k | £5.61k | £7.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Tachwedd 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Tachwedd 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 23 NOVEMBER 1981 AS AMENDED BY SCHEME OF 2 MARCH 1988.
Gwrthrychau elusennol
(A) IN PROVIDING FOR ANY VOLUNTARY OR COUNTY SCHOOL SUCH SPECIAL BENEFITS NOT NORMALLY PROVIDED BY LEA (B) IN PROMOTING EDUCATION IN DOCTRINES OF THE CHURCH IN WALES OF PERSON UNDER THE AGE OF 25. (C) IN PROMOTING THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PERSONS UNDER THE AGE OF 25. (D) IN PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE TO ANY VOLUNTARY CHARITABLE ORGANISATION WHICH PROVIDES FACILITIES FOR THE EDUCATION OF PERSONS UNDER THE AGE OF 25 YEARS. (FOR FULL DETAILS SEE SCHEME OF 2 MARCH 1988.) THE AREA OF BENEFIT MEANS THE AREA CONSISTING OF THE COMMUNITIES OF BANGOR IS-Y-COED, ERBISTOCK, OVERTON AND SESSWICK, THE PENLEY WARD OF THE COMMUNITY OF MEALOR SOUTH AND THE WORTHENBURY WARD OF THE COMMUNITY OF WORTHENBURY, ALL IN THE COUNTY OF CLWYD.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 Abbey Gardens
Bangor-On-Dee
WREXHAM
Wrexham
LL13 0DZ
- Ffôn:
- 07411862846
- E-bost:
- DDJCHARITY@GMAIL.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window