Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BISHOP'S HATFIELD, ST MICHAEL AND ALL ANGELS IN THE DIOCESE OF ST ALBANS
Rhif yr elusen: 1212167
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Kathryn Jane Alford | Cadeirydd | 17 September 2022 |
|
|||||
Valerie Casal | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Alexander Garie Jablonski | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Carole Anne Porter | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Andrew Jablonski | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Angela Edinburgh | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Nicola Joanne Spencer | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
Christine Joan Savage | Ymddiriedolwr | 03 March 2013 |
|
|
||||
DAVID GUNN | Ymddiriedolwr | 03 March 2013 |
|
|||||
Nicola Caroline Shilton | Ymddiriedolwr | 03 March 2013 |
|
|
||||
Kim Desmond Banham | Ymddiriedolwr | 03 March 2013 |
|
|
||||
ROGER MILLS FISHER | Ymddiriedolwr | 03 March 2013 |
|
|
||||
LYNNE MARIE FISHER | Ymddiriedolwr | 03 March 2013 |
|
|
||||
Margaret Rosina Thomas | Ymddiriedolwr | 03 March 2013 |
|
|
||||
Dawn Joy Bennett | Ymddiriedolwr | 03 March 2013 |
|
|
||||
KATRINA ANNE WRIGHT | Ymddiriedolwr | 03 March 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.