LOWER BEBINGTON SCHOOL LANDS FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity, founded in 1654 by Thomas Green, makes small grants to individuals in university or other higher education, who reside in the area of the parish of St Andrews, Lower Bebington, as it was in 1924. (owing to poor drafting when state education was introduced it cannot be adjusted to suit the current boundary, but see the Poulton Lancelyn Lands Foundation (1998) which covers omitted areas
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Wirral
Llywodraethu
- 08 Tachwedd 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1071450 The Lower Bebington and Poulton Lancelyn Lands Fou...
- 01 Hydref 1964: Cofrestrwyd
- 08 Tachwedd 2018: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2013 | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.23k | £3.30k | £3.12k | £3.16k | £3.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.40k | £2.20k | £3.00k | £2.83k | £4.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2017 | 29 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2016 | 16 Chwefror 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2015 | 16 Hydref 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 5 SEPTEMBER 1924
Gwrthrychau elusennol
FOR FACILITIES NO NORMALLY AFFORDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY FOR THE INSTRUCTION OF CHILDREN ATTENDING, OR WHO HAVE ATTENDED PUBLIC ELEMENTARY SCHOOLS, IN SUBJECTS OF PRACTICAL OR TECHNICAL INSTRUCTION; EXHIBITIONS TENABLE AT PLACES OF SECONDARY AND HIGHER EDUCATION ALSO MAINTENANCE ALLOWANCES
Maes buddion
LOWER BEBINGTON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window