Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH WITH ST MARY AT THE WALLS, COLCHESTER, IN THE DIOCESE OF CHELMSFORD
Rhif yr elusen: 1213074
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Christopher John Smith | Cadeirydd | 10 May 2023 |
|
|
||||
Simon Prestney | Ymddiriedolwr | 18 August 2024 |
|
|
||||
Brian Andrew Taylor | Ymddiriedolwr | 18 August 2024 |
|
|||||
Professor Alan John Drew | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|||||
Timothy Paul Wakefield | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Roderick Alan Green | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Sheila Alison Godwin | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Anna Frances Bailey | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Paul Andrew Wakefield | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
NIGEL GORDON HUMPHREYS | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|||||
Marion Patricia Saunders | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
Rosemary Ann Currell | Ymddiriedolwr | 12 May 2018 |
|
|
||||
Jean Sylvia Taylor | Ymddiriedolwr | 01 October 2010 |
|
|
||||
Elizabeth Sara Humphreys | Ymddiriedolwr | 01 October 2010 |
|
|
||||
Judith Anne Cronshaw | Ymddiriedolwr | 11 April 2006 |
|
|
||||
Clive Robert Joyce | Ymddiriedolwr | 01 September 2001 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.