CHRIST'S AND NOTRE DAME COLLEGE, LIVERPOOL

Rhif yr elusen: 526463
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of fixed assets to Liverpool Hope University

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Lerpwl

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • TRUSTEES OF CND (Enw gwaith)
  • CHRIST'S COLLEGE, LIVERPOOL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Most Reverend Malcolm McMahon Cadeirydd 01 August 2014
CATHOLIC TRUST FOR ENGLAND AND WALES
Derbyniwyd: Ar amser
LIVERPOOL ROMAN CATHOLIC ARCHDIOCESAN TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 188 diwrnod
Sr Maureen McKnight Ymddiriedolwr 21 February 2019
Dim ar gofnod
Sr Mary Charles-Murray Ymddiriedolwr 01 August 2014
Dim ar gofnod
Paul Barber Ymddiriedolwr 01 August 2014
THE CHARTERED COLLEGE OF TEACHING
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY'S UNIVERSITY, TWICKENHAM
Derbyniwyd: Ar amser
FORMATIO
Derbyniwyd: Ar amser
THE ECCLESIASTICAL LAW SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
The Cathedrals Group of Universities
Derbyniwyd: Ar amser
EDMUND PLOWDEN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE DON BROOME SCOUT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SAINT WILLIAM OF YORK YOUTH GROUP
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 188 diwrnod

Hanes ariannol

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 16 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 09 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 21 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 16 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 16 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
2 Era Street
SALE
M33 3AH
Ffôn:
01512913233