ROSS EDUCATIONAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Ross Educational Foundation offers grants to students up to the age of 25 whose homes are within the boundaries of Ross Urban or Ross Rural Parish Council. Grants are awarded for books, equipment, etc, to students following higher education courses & those learning professional or skilled trades. Students studying music & other arts may also apply.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 09 Hydref 1987: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELANIE MARGARET MELLOR | Cadeirydd |
|
|
|||||
Julian Timothy Hallett | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|||||
Linden Delves | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Jones | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
WILLIAM JOHN HAZLETON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL DENEEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NEIL BARRINGTON PASCOE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.22k | £3.85k | £3.23k | £3.31k | £3.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.95k | £1.87k | £3.59k | £4.02k | £3.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 11 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 9 OCTOBER 1987 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 1 OCTOBER 2008.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PERSONS UNDER THE AGE OF 25 YEARS WHO ARE OR WHO HAVE A PARENT OR PARENTS RESIDENT IN THE TOWN OF ROSS ON WYE AND THE PARISH OF ROSS RURAL AND WHO, IN THE OPINION OF THE TRUSTEES, ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE.
Maes buddion
TOWN OF ROSS ON WYE AND THE PARISH OF ROSS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Church Office, The Rectory
Church Street
ROSS-ON-WYE
Herefordshire
HR9 5HN
- Ffôn:
- 01989 562175
- E-bost:
- administrator@rossparishes.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window