JOHN COOPER'S FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Allocate small grants to Students taking degree courses. Students must be resident in one of these villages. Long Marston.Quinton.Dorsington.Pebworth.Welford on Avon.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Gaerwrangon
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 04 Medi 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Waller | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Sarah Jane Morrow | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||
Cassandra Neville | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
|
||||
Donald Lindsay | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
|
||||
Claire Scopes | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
|
||||
Nick Ash | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
|
||||
PAUL MILLIKEN | Ymddiriedolwr | 15 April 2015 |
|
|||||
COLIN JAMES DRUMMINGS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TUDOR GRIFFITHS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.82k | £1.86k | £1.90k | £1.93k | £1.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.72k | £2.08k | £1.58k | £1.08k | £2.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 194 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 194 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Awst 2022 | 286 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Mai 2021 | 207 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 22ND APRIL 1910 AS VARIED BY SCHEME OF 23RD DECEMBER 1936.
Gwrthrychau elusennol
1. THE AWARD OF EXHIBITIONS FOR THE PURPOSES OF INSTRUCTION HIGHER THEN ELEMENTARY (INCLUDING TECHNICAL, PROFESSIONAL OR INDUSTRIAL INSTRUCTION.) 2. THE AWARD OF MAINTENANCE ALLOWANCES FOR PURPOSES OF EDUCATION HIGHER THEN ELEMENTARY; 3. PAYMENT OF EVENING SCHOOL FEES; 4. THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE INSTRUCTION OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS,ALL FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISHES OF MARSTON SICCA,QUINTON,DORSINGTON AND WELFORD-ON-AVON ALL IN THE COUNTY OF WARWICKSHIRE AND THE PARISH OF PEBWORTH IN THE COUNTY OF HERERFORD AND WORCESTER
Maes buddion
SEE OBJECT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LOXLEY COTTAGE
WELFORD ROAD
LONG MARSTON
STRATFORD-UPON-AVON
CV37 8RH
- Ffôn:
- 01789720497
- E-bost:
- Johncoopersfoundation@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window