WILLOUGHBY MEMORIAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity established and now maintains a library and art gallery which is open to the public. It promotes the study and education and a knowledge of literature, the arts and music in Lincolnshire by organising art exhibitions, an annual art competition, an annual poetry competition for schools and by giving grants and loans for study, education and knowledge to organisations and individuals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 09 Awst 1966: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARONESS NANCY JANE MARIE WILLOUGHBY DE ERESBY | Cadeirydd |
|
|
|||||
CHARLES JOHN HOUSEAGO | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|||||
Tracey Lamming | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|||||
Rev Margaret Barton | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
ELAINE ANNE WILSON | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Susan Woolley | Ymddiriedolwr | 12 August 2011 |
|
|||||
JOHN KIRKMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.98k | £48.84k | £36.62k | £39.83k | £40.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.20k | £30.94k | £35.81k | £36.67k | £35.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 01/10/1999 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 09/11/2011
Gwrthrychau elusennol
(1) THE OBJECT OF THE CHARITY IS THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF A LIBRARY AND ART GALLERY FOR PROMOTING THE STUDY, EDUCATION AND KNOWLEDGE OF LITERATURE, ART AND MUSIC AMONGST THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT. (2) IF AND IN SO FAR AS THE INCOME OR PROPERTY OF THE CHARITY CANNOT BE APPLIED TOWARDS THE OBJECT ABOVE IT MAY BE APPLIED IN PROMOTING THE STUDY, EDUCATION AND KNOWLEDGE OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES SHALL DECIDE.
Maes buddion
THE COUNTY OF LINCOLNSHIRE AND THOSE PARTS OF THE NEIGHBOURING COUNTIES WITHIN A 25 MILE RADIUS OF CORBY GLEN.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ESTATE OFFICE
GRIMSTHORPE
BOURNE
LINCOLNSHIRE
PE10 0LY
- Ffôn:
- 01778591205
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window