Hanes ariannol CENTRE MINISTRIES

Rhif yr elusen: 528419
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.00m £983.12k £1.35m £1.57m £1.83m
Cyfanswm gwariant £1.14m £974.33k £1.15m £2.19m £1.67m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £386.23k £135.50k £64.40k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £108.72k £123.93k £45.34k £42.47k £26.91k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £21.98k £0 £0 £56.96k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £486.36k £331.29k £1.17m £1.39m £1.70m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £669 £515 £1.92k £11.27k £19.38k
Incwm - Arall £386.28k £527.38k £125.56k £65.67k £79.83k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.14m £974.33k £1.15m £2.19m £1.67m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £70.84k £49.37k £14.61k £14.86k £16.34k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £2.40k £3.10k £2.40k £2.40k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £2.40k £0 £0 £0 £0