THE APPRENTICING AND RELIEF IN NEED CHARITIES

Rhif yr elusen: 528745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The provision of assistance for young persons resident in the town of Warwick under the age of 24 in their advancement in life.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £70,066
Cyfanswm gwariant: £87,546

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Warwig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Hydref 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • WARWICK APPRENTICING CHARITIES (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
TERRY RICHARD BROWN Cadeirydd
THE CHARITY OF THOMAS OKEN AND NICHOLAS EYFFLER
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Canon Angus Robert Aagaard Ymddiriedolwr 01 May 2024
WARWICK RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY'S HALL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WARWICK & BUDBROOKE CHURCHES COMMUNITY OUTREACH POOL
Derbyniwyd: Ar amser
THE KING HENRY VIII ENDOWED TRUST, WARWICK
Derbyniwyd: Ar amser
PRIORY POOLS COMMUNITY CENTRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Eva Elizabeth Harrison Ymddiriedolwr 01 August 2023
Dim ar gofnod
John Louis George Vedy Ymddiriedolwr 13 July 2023
Dim ar gofnod
John Paul Sullivan Ymddiriedolwr 30 May 2023
Dim ar gofnod
Simon Leslie Pargeter Ymddiriedolwr 30 May 2023
PRIORY POOLS COMMUNITY CENTRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Pauline Margaret Fawcett Ymddiriedolwr 08 July 2021
Dim ar gofnod
Neil Fraser James Thurley Ymddiriedolwr 05 June 2019
Dim ar gofnod
Moira-Ann Grainger Ymddiriedolwr 28 May 2019
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS EMSCOTE WARWICK
Derbyniwyd: Ar amser
THE WARWICK & BUDBROOKE CHURCHES COMMUNITY OUTREACH POOL
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Arthur Morley Ymddiriedolwr 12 June 2013
THE SUE AND JOHN DIXON CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
AUSTIN EDWARDS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Jonathan Hearn Ymddiriedolwr
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAUL WARWICK
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £41.17k £41.01k £40.49k £37.04k £70.07k
Cyfanswm gwariant £40.96k £40.75k £62.16k £64.65k £87.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 22 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 22 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 18 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 18 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 21 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 21 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 28 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 27 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 27 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
34 HIGH STREET
WARWICK
CV34 4BE
Ffôn:
01926491181
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael