WILLIAM TEMPLE FOUNDATION LIMITED

Rhif yr elusen: 528790
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To engage in original research in the designated fields of the William Temple Foundation; to provide facilities, resources, training, etc to students, practioners and others working in the same fields; to maintain links with institutions and groups working in related areas, nationally and internationally and to provide opportunities for the dissemination of learning through seminars &publications.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £21,386
Cyfanswm gwariant: £23,526

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Manceinion
  • Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
  • Swydd Gaerhirfryn

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Rhagfyr 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Dr Paul Malcolm Spenser Monk Ymddiriedolwr 22 March 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST BARNABAS', CLARKSFIELD, OLDHAM.
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, WATERHEAD
Derbyniwyd: Ar amser
HOLY TRINITY COMMUNITY CENTRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF THE GOOD SHEPHERD, ASHTON-UNDER-LYNE
Derbyniwyd: Ar amser
MANCHESTER DIOCESAN CHURCH OF ENGLAND COUNCIL FOR SOCIAL AID
Derbyniwyd: Ar amser
Prof Edward Francis Abbott-Halpin Ymddiriedolwr 22 March 2024
Dim ar gofnod
Rev Dr Ericcson Tinashe Mapfumo Ymddiriedolwr 22 March 2024
Dim ar gofnod
Tariq Mahmood Ymddiriedolwr 22 March 2024
Dim ar gofnod
Rev Dr Deidre Renee Brower Latz Ymddiriedolwr 22 March 2024
Dim ar gofnod
Ian Robert Mayer DL Ymddiriedolwr 22 March 2024
Dim ar gofnod
JOHN STUART BRIDGEMAN CBE TD DL Ymddiriedolwr 16 October 2020
THE SUNSHINE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Rev YAZID SAID Ymddiriedolwr 16 October 2020
Dim ar gofnod
Professor Simon Francis Lee Ymddiriedolwr 16 October 2020
Dim ar gofnod
Dr Helen Mary Reid Ymddiriedolwr 17 November 2017
Dim ar gofnod
The Very Reverend PETER JOHN ALAN ROBINSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £22.94k £20.13k £21.80k £23.18k £21.39k
Cyfanswm gwariant £37.16k £34.26k £33.82k £88.40k £23.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 19 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 21 Ebrill 2023 172 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 02 Tachwedd 2021 2 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 30 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
c/o ATHERDEN & CO
PO BOX 660
ASHLEY
ALTRINCHAM
WA14 3UZ
Ffôn:
01619291616
Gwefan:

williamtemplefoundation.org.uk