THE WALSALL BLUE COAT CHURCH OF ENGLAND SCHOOLS

Rhif yr elusen: 528803
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

As owners of three separate school sites we donate sums of money to the Governing bodies to help with the maintenance of the buildings and old boundary walls, on site tree lopping and felling etc and improving school activities. Recently a large sums of money have been used for the refurbishment of a school house, which will now be used for education purposes by the Infant and Junior Federation.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £15,478
Cyfanswm gwariant: £26,266

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Walsall

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Awst 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Jim Trood Cadeirydd 25 February 2015
HARPERS, MARSH AND CRUMPS ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Jeremy Peter Sargent Ymddiriedolwr 27 February 2020
ST MATTHEWS CHURCH YOUTH CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
THE VINE TRUST WALSALL
Derbyniwyd: 78 diwrnod yn hwyr
John Pryce-Jones Ymddiriedolwr 18 October 2018
Dim ar gofnod
Patti Lane Ymddiriedolwr 06 October 2015
Dim ar gofnod
DANIEL BARKER Ymddiriedolwr 06 July 2015
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MATTHEWS, WALSALL, DIOCESE OF LICHFIELD
Derbyniwyd: Ar amser
DOROTHY MARY BUCHANAN B ED Ymddiriedolwr
WALSALL CENTRAL HALL METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.15k £10.28k £12.61k £15.09k £15.48k
Cyfanswm gwariant £31.78k £1.53k £6.62k £12.50k £26.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 04 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 10 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 22 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 24 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 14 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL DATED 1854 AND SCHEME OF 19/09/1956
Gwrthrychau elusennol
PROVISION OF AN ANNUAL PRIZE TO BE AWARDED TO ONE BOY AND ONE GIRL FOR SCRIPTURE AND GENERAL INFORMATION
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 06 Awst 1963 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
21 York Gardens
Finchfield
WOLVERHAMPTON
WV3 9BY
Ffôn:
01922620748
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael