THE SIR WHITWORTH WALLIS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To fund a six month Fellowship to facilitate an artist in undertaking research and developing their work. During the Fellowship there will be access to the collections of the Birmingham Museum and Art Gallery. The objective of the Fellowship is for an artist to undertake research and development to further advance their artistic skills and knowledge and to make a presentation to Trustees.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 25 Medi 1968: Cofrestrwyd
- THE SIR WHITWORTH WALLIS TRUST (ICW BIRMINGHAM COLLEGE OF ART AND DESIGN) (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISS Amanda NW Stokes-Roberts | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rebecca Unsworth | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Katy Wade | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|
||||
Nathan Tromans | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
John Wigley | Ymddiriedolwr | 04 February 2016 |
|
|
||||
Toby Watley | Ymddiriedolwr | 16 January 2014 |
|
|||||
Clayton Shaw | Ymddiriedolwr | 16 January 2014 |
|
|||||
Charles Stuart Bell CBE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.78k | £1.84k | £1.90k | £1.96k | £1.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.60k | £449 | £1.98k | £1.95k | £1.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Chwefror 2025 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 26TH JULY, 1968.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ENCOURAGE FINE ART AND THE STUDY OF FINE ART AMONGST THE STUDENTS OF THE COLLEGE OF ART AND DESIGN, BIRMINGHAM BY APPLYING THE INCOME FROM TIME TO TIME IN THE PROVISION ANNUALLY, OR AT SUCH WIDER INTERVAL AS THE TRUSTEES THINK FIT, OF SCHOLARSHIPS, BURSARSHIPS, OR PRIZES TO OR FOR SUCH ONE OR MORE OF THE STUDENTS WHO SHALL HAVE PAINTED DURING THE PRECEDING YEAR THE BEST AND MOST DESERVING PICTURE IN WATER COLOURS OR OILS OF A SCENE HAVING SOME REFERENCE TO OR CONNECTION WITH THE SEA OR A PICTURE OTHERWISE INSPIRED BY MARINE SUBJECTS.
Maes buddion
CITY OF BIRMINGHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BIRMINGHAM CITY COUNCIL
ZONE G02
10 Woodcock Street
BIRMINGHAM
B7 4BL
- Ffôn:
- 01213032691
- E-bost:
- leigh.nash@birmingham.gov.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window