SHEFFIELD GRAMMAR SCHOOL EXHIBITION FOUNDATION

Rhif yr elusen: 529372
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Beneficiaries must live within the Sheffield City boundary. There is no age limit for applicants. Grants ave available for general educational purposes and a variety of other activities, including medical electives, field trips, 'gap year' electives, sporting activities and musical training.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £179,134
Cyfanswm gwariant: £282,852

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Sheffield

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Ionawr 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JANE MADELEINE FERRETTI MA PGCE Cadeirydd 03 March 2014
SHEFFIELD TOWN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
FULWOOD EDUCATIONAL ENDOWMENT
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Clive Fowler Ymddiriedolwr 04 December 2023
THE SHEFFIELD BLUECOAT AND MOUNT PLEASANT EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
FULWOOD EDUCATIONAL ENDOWMENT
Derbyniwyd: Ar amser
Becky Rose Musonda Ymddiriedolwr 18 September 2023
Dim ar gofnod
Gemma Elisabeth Greenup Ymddiriedolwr 20 September 2021
FULWOOD EDUCATIONAL ENDOWMENT
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Richard Cutting Ymddiriedolwr 21 September 2020
FULWOOD EDUCATIONAL ENDOWMENT
Derbyniwyd: Ar amser
Sarah Catherine Turner Ymddiriedolwr 08 December 2014
THE SHEFFIELD BLUECOAT AND MOUNT PLEASANT EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
FULWOOD EDUCATIONAL ENDOWMENT
Derbyniwyd: Ar amser
BIRKDALE SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
ZAHID HAMID Ymddiriedolwr 29 September 2014
SHEFFIELD TOWN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
FULWOOD EDUCATIONAL ENDOWMENT
Derbyniwyd: Ar amser
PROFESSOR M BATEMAN Ymddiriedolwr
FULWOOD EDUCATIONAL ENDOWMENT
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £193.19k £163.58k £191.97k £195.54k £179.13k
Cyfanswm gwariant £227.57k £146.02k £183.99k £236.91k £282.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 24 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 24 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 16 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 16 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 17 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 17 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 18 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 18 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
WRIGLEYS SOLICITORS LLP
DERWENT HOUSE
150 ARUNDEL GATE
SHEFFIELD
S1 2FN
Ffôn:
01142675588