ONE WORLD LINK (WARWICK DISTRICT - BO DISTRICT)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
One World Link promotes friendship between the communities of Bo District in Sierra Leone and Warwick District in the UK. The link has been active since 1981. It is inspired by a desire for justice, equality, human understanding and mutual support. Activities include exchange visits, cultural events, links between schools and other community organisations, social gatherings, pen friendships.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
82 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 17 Hydref 1988: Cofrestrwyd
- OWL (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL ATKINS | Cadeirydd | 29 March 2011 |
|
|
||||
Nnedi Ojiugo Dede-Konkwo | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Matthew Raymond Western | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|||||
Johannes Mallah Jr | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|
||||
Anthony Paul Wood | Ymddiriedolwr | 04 February 2017 |
|
|
||||
HELENA WHITE | Ymddiriedolwr | 04 February 2017 |
|
|
||||
Richard Alan Hall | Ymddiriedolwr | 30 January 2016 |
|
|||||
Phil Clarke | Ymddiriedolwr | 29 November 2014 |
|
|
||||
ELIZABETH LOUISE GARRETT | Ymddiriedolwr | 17 December 2012 |
|
|
||||
JOHN ARCHER | Ymddiriedolwr | 06 November 2012 |
|
|
||||
JANE MARGARET KNIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN JOHN MOSS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER WARR | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR CHRIS KING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.21k | £12.84k | £11.83k | £13.54k | £20.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.33k | £7.07k | £23.59k | £16.68k | £20.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | N/A | N/A | N/A | £1.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 04 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 02 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 03 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 5 JULY 1988 as amended on 02 Mar 2019 as amended on 02 Feb 2021 as amended on 02 Feb 2021
Gwrthrychau elusennol
TO MAINTAIN LINKS BETWEEN BO DISTRICT SIERRA LEONE AND WARWICK DISTRICT UK, WITH THE AIN OF ADVANCING EDUCATION AND IMPROVING FACILITIES FOR HEALTH CARE AND OTHER COMMUNITY PURPOSES OF A CHARITABLE NATURE (SUCH AS ALLEVIATING POVERTY) IN THE BO DISTRICT AND THE ENCOURAGEMENT OF DEVELOPMENT EDUCATION IN THE WARWICK DISTRICT BY SUCH MEANS AS SHALL BE SO CALCULATED TO ACHIEVE THIS AIN FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE COMMUNITY OF THE SAID DISTRICTS.
Maes buddion
BO DISTRICT, SIERRA LEONE AND WARWICK DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
122 Brunswick Street
LEAMINGTON SPA
Warwickshire
CV31 2EN
- Ffôn:
- 07711850120
- E-bost:
- secretary@oneworldlink.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window