LEICESTER ISLAMIC ACADEMY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE PURPOSE FOR WHICH THIS TRUST IS ESTABLISHED IS THE FURTHERANCE OF THE EDUCATION OF ALL PUPILS IN ATTENDANCE AT THE LEICESTER ISLAMIC ACADEMY AND OTHER SUCH SCHOOLS ESTABLISHED AND MAINTAINED FOR THIS PURPOSE AND INCLUDING THERE AT THE PROMOTION OF THE TEACHING OF THE RELIGION OF ISLAM ACCORDING TO THE QURAN AND THE TEACHINGS OF THE PROPHET MUHAMMED (PEACE BE UPON HIM)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Cyfanswm incwm:
£1,198,787
Roddion a chymynroddion | £1.15m | |
Weithgareddau elusennol | £3.01k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £49.99k |
Cyfanswm gwariant:
£1,101,933
Codi arian | £1.05m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Arall | £54.86k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.10m | |
Gwariant elusennol | £0 | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £96.85k |
Pobl

67 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Caerl?r
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 20 Mawrth 1990: Cofrestrwyd
- LEICESTER ISLAMIC ACADEMY (Enw gwaith)
- MUSLIM GIRLS HIGH SCHOOL (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musa Suleman | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
|||||||
Dr MOHAMED HUSSEIN MUKADAM | Ymddiriedolwr | 31 May 2012 |
|
|||||||
ANWAR PATAS | Ymddiriedolwr | 28 April 2011 |
|
|||||||
ABDULHAQ PATEL | Ymddiriedolwr | 28 April 2011 |
|
|||||||
HUSSEIN SULEMAN | Ymddiriedolwr | 28 April 2011 |
|
|||||||
AYUB MAHOMED | Ymddiriedolwr | 28 April 2011 |
|
|||||||
Mohammed ASHRAF MAKADAM | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
IQBAL DESAI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £898.70k | £1.28m | £874.49k | £1.06m | £1.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £839.81k | £829.56k | £823.57k | £1.00m | £1.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £143.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £105.44k | £408.44k | £874.49k | £9.19k | £1.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.84k | £5.86k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £749.43k | £696.80k | £0 | £999.39k | £3.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £40.00k | £173.49k | £0 | £49.99k | £49.99k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £27.91k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £785.10k | £783.79k | £0 | £940.39k | £0 | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £3.20k | £0 | £0 | £1.05m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.00k | £0 | £3.30k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £54.71k | £42.56k | £823.57k | £60.62k | £54.86k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.95m | £2.92m | £2.89m | £2.89m | £2.86m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £289.31k | £258.02k | £333.39k | £466.27k | £579.59k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £577.96k | £60.67k | £57.52k | £128.70k | £114.67k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 13 Gorffennaf 2022 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 13 Gorffennaf 2022 | 43 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 29 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 29 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 29 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 29 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF TRUST DATED 8 DECEMBER 1989 AND DEEDS OF AMENDMENT DATED 10 MARCH 2002 AND 21 NOVEMBER 2006.
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSE FOR WHICH THIS TRUST IS ESTABLISHED IS THE FURTHERANCE OF THE EDUCATION OF ALL PUPILS IN ATTENDANCE AT THE LEICESTER ISLAMIC ACADEMY AND OTHER SUCH SCHOOLS ESTABLISHED AND MAINTAINED FOR THIS PURPOSE AND INCLUDING THEREAT THE PROMOTION OF THE TEACHING OF THE RELIGION OF ISLAM ACCORDING TO THE QURAN AND THE DOCTRINES ON WHICH IT RESTS AND THE OBSERVANCES THAT SERVE TO PROMOTE AND MANIFEST IT, AND THE TEACHINGS OF THE SUNNI (WAY) OF THE PROPHET MUHAMMED (PEACE BE UPON HIM) ACCORDING TO THE HADITH AS CONTAINED IN THE SAHIH AL-BHUKHARI AND THE SAHIH MUSLIM.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Leicester Islamic Academy
320 London Road
Leicester
LE2 2PJ
- Ffôn:
- 0116 2705343
- E-bost:
- admin@lia.uk.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window