BLOC PRODUCTIONS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BLOC is an established amateur theatre company, founded in 1933. Its aim is to educate the public in the dramatic and operatic arts, achieved by: the production of an annual musical where tickets need to be sold to the general public, charity fundraising events organised by members and sponsorship, via a bursary, granted to younger members who are pursuing a drama or musical education
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 05 Chwefror 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1195809 BLOC PRODUCTIONS
- 10 Ionawr 1989: Cofrestrwyd
- 05 Chwefror 2024: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- BLOC (Enw gwaith)
- BRISTOL LIGHT OPERA CLUB (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £255.94k | £5.73k | £6.82k | £5.49k | £286.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £257.88k | £10.23k | £9.44k | £8.31k | £248.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18/01/1988 AS AMENDED ON 05/10/1988 AS AMENDED ON 28/03/2011
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE DRAMATIC AND OPERATIC ARTS, TO FURTHER THE DEVELOPMENT OF PUBLIC APPRECIATION AND TASTE IN THE SAID ARTS, TO ASSIST AND FURTHER SUCH CHARITABLE INSTITUTIONS AND CHARITABLE PURPOSES AS THE COMMITTEE SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
BRISTOL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window