CHILDREN'S HEART SUPPORT NETWORK

Rhif yr elusen: 800877
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Founded in 1988 the Children's Heart Support Network is run entirely by voluntary help and donations. The Children's Heart Support Network aims to support children with heart disorders and their families whilst they undergo the traumas of discovery of a heart problem and subsequent surgery or other treatment, on-going permanent problems, or, sadly, sometimes bereavement.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015

Cyfanswm incwm: £43
Cyfanswm gwariant: £9,315

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Hydref 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1120557 Children's Hearts UK
  • 29 Hydref 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1116510 WESSEX CARDIAC TRUST
  • 29 Hydref 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1153442 HEARTLINE FAMILIES
  • 31 Ionawr 1989: Cofrestrwyd
  • 29 Hydref 2015: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • WESSEX CHILDREN'S HEART CIRCLE (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £5.81k £5.50k £5.16k £5.53k £43
Cyfanswm gwariant £10.69k £8.45k £4.77k £1.33k £9.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2015 26 Hydref 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2015 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2014 28 Mawrth 2015 56 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2014 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2013 24 Tachwedd 2013 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2013 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2012 18 Mehefin 2012 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2012 Not Required