BBC CHILDREN IN NEED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity?s objects are to further such exclusively charitable objects and purposes in any part of the United Kingdom, the Channel Islands and the Isle of Man as the Directors may in their discretion think fit and in particular (without prejudice to the generality of the foregoing) to relieve need, hardship, sickness, handicap and distress amongst children and young persons.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£54,912,249
Roddion a chymynroddion | £49.84m | |
Weithgareddau elusennol | £2.15m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £890.02k | |
Buddsoddiadau | £1.35m | |
Arall | £676.63k |
Cyfanswm gwariant:
£49,240,729
Codi arian | £7.74m | |
Weithgareddau elusennol | £41.50m | |
Arall | £0 |
£3,802,003 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £7.74m | |
Gwariant elusennol | £41.50m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £5.67m |
Codi arian a Arall Gwariant | £7.74m | |
Gwariant elusennol | £41.50m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £9.47m |
Pobl

152 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
250 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 6 |
£70k i £80k | 3 |
£80k i £90k | 3 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 2 |
£110k i £120k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Gerner
- Gogledd Iwerddon
- Jersey
- Ynys Manaw
- Yr Alban
Llywodraethu
- BBC CHILDREN IN NEED (Enw blaenorol)
- THE BBC CHILDREN IN NEED APPEAL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Hidalgo | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Helen Thomas | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Jo Wallace | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Leigh Tavaziva | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Cherrie Bija | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
RANDEL BRYAN | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
James Fairclough | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Rhona Burns | Ymddiriedolwr | 02 May 2020 |
|
|
||||
Jonathan Munro | Ymddiriedolwr | 02 May 2020 |
|
|
||||
SUZY LAMB | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|
||||
Kieran Clifton | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||
Trevor Bradley | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
Kenny Imafidon | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £85.79m | £65.57m | £69.93m | £50.08m | £54.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.89m | £59.55m | £74.52m | £39.82m | £49.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.51m | £2.50m | £12.17m | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £82.30m | £56.73m | £52.83m | £46.08m | £49.84m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £890.02k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.97m | £7.19m | £15.88m | £2.36m | £2.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £894.65k | £1.00m | £564.20k | £952.00k | £1.35m | |
|
Incwm - Arall | £615.60k | £649.32k | £656.08k | £683.00k | £676.63k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.07m | £2.74m | £2.15m | £2.86m | £3.38m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £53.42m | £54.45m | £67.73m | £32.42m | £41.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.47m | £5.10m | £6.80m | £7.41m | £7.74m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £242.50k | £259.69k | £314.15k | £358.00k | £434.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £47.92m | £49.85m | £62.25m | £26.30m | £35.71m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £154.61k | £139.84k | £116.39k | £119.00k | £116.03k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £123.09k | £97.25k | £27.64k | £8.00k | £27.70k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £24.24m | £28.89m | £15.67m | £18.85m | £29.39m | |
|
Cyfanswm asedau | £104.36m | £78.00m | £86.17m | £71.68m | £72.70m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £85.90m | £56.86m | £64.39m | £42.86m | £44.97m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04/04/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/02/2008 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 10/02/2012 as amended on 26 Jun 2019 as amended on 23 Jul 2019 as amended on 23 Jul 2019 as amended on 12 Nov 2019 as amended on 02 Nov 2021 as amended on 09 Dec 2024
Gwrthrychau elusennol
The Charity's objects are to further such exclusively charitable objects and purposes in any part of the United Kingdom, the Channel Islands and the Isle of Man as the Trustees think fit and in particular to advance life and help children and young people, in particular (without prejudice to the generality of the foregoing) through the relief of need, hardship, ill-health, disability and distress.
Maes buddion
ANY PART OF THE WORLD
Elusennau cysylltiedig
- 15 Mehefin 2020 : Asset transfer out
- 07 Awst 2003 : Cofrestrwyd
- 15 Mehefin 2020 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4th Floor
DOCK HOUSE
SALFORD
GREATER MANCHESTER
M50 2LH
- Ffôn:
- 03456090015
- E-bost:
- pudsey@bbc.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window