THE QUEEN ELIZABETH SCHOLARSHIP TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Granting craft scholarships On 1st September 2013 the Charity passed all its assets ( and liabilities) to Queen Elizabeth Scholarship Trust Limited, Charity Number1152032. This succeeding Charity continued the activities of the original Charity (Number 802557)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 01 Mawrth 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1152032 QUEEN ELIZABETH SCHOLARSHIP TRUST LIMITED
- 05 Rhagfyr 1989: Cofrestrwyd
- 01 Mawrth 2017: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £192.00k | £957.36k | £1.44m | £187.28k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £258.06k | £429.10k | £549.15k | £357.35k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £760.37k | £1.12m | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £116.14k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £196.99k | £201.80k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £233.18k | £399.30k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £28.67k | £23.41k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £302.30k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £2.48k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 08 Hydref 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | 18 Medi 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 30 Hydref 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | 21 Gorffennaf 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SETTLEMENT DTED 1ST DECEMBER 1989 AS AMENDED 30 JANUARY 1996
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE UNITED KINGDOM IN MODERN AND TRADITIONAL CRAFTS AND SIMILAR SKILLS PARTICULARLY THOSE ASSOCIATED WITH ROYAL WARRANT HOLDING FIRMS BY THE MAKING OF ONE OR MORE GRANTS, SCHOLARSHIPS AND PRIZES TO INDIVIDUALS TRAINING IN SUCH CRAFTS OR SKILLS OR BY ANY OTHER MEANS. 2. THE GENERAL PURPOSES OF SUCH CHARITABLE BODIES OR FOR SUCH OTHER PURPOSES AS SHALL BE EXCLUSIVELY CHARITABLE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window