NATIONAL CHILDREN'S ORCHESTRAS OF GREAT BRITAIN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance education and in particular to advance the education and training in music and orchestral playing of children and young persons
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,546,483
Roddion a chymynroddion | £509.88k | |
Weithgareddau elusennol | £742.08k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £2.92k | |
Buddsoddiadau | £12.56k | |
Arall | £279.05k |
Cyfanswm gwariant:
£1,517,339
Codi arian | £100.12k | |
Weithgareddau elusennol | £1.42m | |
Arall | £0 |
£1,353 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £225,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £100.12k | |
Gwariant elusennol | £1.42m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £29.14k |
Codi arian a Arall Gwariant | £100.12k | |
Gwariant elusennol | £1.42m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £30.50k |
Pobl

15 Gweithwyr
15 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 09 Mawrth 1990: Cofrestrwyd
- THE NATIONAL CHILDREN'S ORCHESTRA (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alistair Butt | Ymddiriedolwr | 06 May 2025 |
|
|
||||
Sophie Jerrold | Ymddiriedolwr | 06 May 2025 |
|
|
||||
Alison Mears Esswood | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||
Stuart Burns | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||
Roger Tomlinson | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|||||
Dr Chinyereugo Uchenna Ngwe | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|||||
Laetitia Stott | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Dr Kadiatu Gwyneth Kanneh-Mason | Ymddiriedolwr | 02 July 2021 |
|
|
||||
Lucy Wolcott Maguire | Ymddiriedolwr | 02 July 2021 |
|
|
||||
Bethany Anne Higham-Edwards | Ymddiriedolwr | 02 July 2021 |
|
|
||||
Christine Wu | Ymddiriedolwr | 02 July 2021 |
|
|
||||
Louise Catherine Mitchell | Ymddiriedolwr | 26 March 2020 |
|
|||||
Jonathan Mayes | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
William David Frank Norris | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
George Caird | Ymddiriedolwr | 14 September 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.46m | £382.80k | £741.84k | £1.32m | £1.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.47m | £555.83k | £735.85k | £1.36m | £1.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £290.91k | £106.10k | £225.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £345.02k | N/A | £583.27k | £350.47k | £509.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £28.93k | N/A | £0 | £2.71k | £2.92k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £885.92k | N/A | £147.50k | £712.99k | £742.08k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.13k | N/A | £748 | £1.06k | £12.56k | |
|
Incwm - Arall | £199.37k | N/A | £10.32k | £255.64k | £279.05k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.34m | N/A | £671.39k | £1.27m | £1.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £133.69k | N/A | £64.46k | £82.04k | £100.12k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £17.43k | £16.36k | £23.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £30.23k | N/A | £668 | £83.82k | £70.22k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £13.48k | N/A | £16.39k | £0 | £15.84k | |
|
Cyfanswm asedau | £970.52k | N/A | £1.21m | £1.18m | £1.31m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £211.62k | N/A | £590.87k | £591.53k | £692.46k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19/02/1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/06/0199 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 10/07/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/06/2015 as amended on 14 Aug 2019 as amended on 14 Aug 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION AND IN PARTICULAR TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING IN MUSIC AND ORCHESTRAL PLAYING OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS THROUGH THE FORMATION OF AN ORCHESTRA OR ORCHESTRAS COMPOSED OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
National Childrens Orchestra of
Great Britain
Unit 2.3 Streamline Building
436-441 Paintworks
Bristol
BS4 3AS
- Ffôn:
- 0117 235 0373
- E-bost:
- B.Mackenzie@NCO.ORG.UK
- Gwefan:
-
nco.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window