RAYMOND LULL MEMORIAL TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the Charity as contained in the Trust Deed is to advance the Christian faith amongst Muslims with it's activities being largely educational as embodied in the work of Raymond Lull.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 23 September 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Hertford
- Ffrainc
Llywodraethu
- 13 Mehefin 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 219946 UFM WORLDWIDE
- 29 Mehefin 1990: Cofrestrwyd
- 13 Mehefin 2024: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 23/09/2018 | 23/09/2019 | 23/09/2020 | 23/09/2021 | 23/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.51k | £11.77k | £3.10k | £752 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.00k | £5.00k | £19.25k | £752 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 23 Medi 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 23 Medi 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 23 Medi 2022 | 18 Mai 2024 | 300 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 23 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 23 Medi 2021 | 30 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 23 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 23 Medi 2020 | 20 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 23 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 23 Medi 2019 | 07 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 23 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 24TH NOVEMBER 1989
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH AS BRIEFLY EMBODIED IN THE SCHEDULE OF THE DEED AMONGST MOSLENS WORLDWIDE.
Maes buddion
WORLDWIDE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window