Hanes ariannol COMEYTROWE COMMUNITY HALL

Rhif yr elusen: 900119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £30.38k £32.77k £28.10k £34.66k £37.37k
Cyfanswm gwariant £24.29k £15.37k £18.80k £28.10k £30.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £20.27k £3.05k N/A N/A