PETERSFIELD MUSICAL FESTIVAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To run an annual music festival in Petersfield in March, which consists of concerts by local choral societies and orchestras, celebrity concerts, recitals, and youth concerts for young singers and musicians from local schools. To run choral workshops and competitions for young composers. To assist young musicians by making financial awards towards their tuition or instruments.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,750 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
- Hampshire
- Surrey
Llywodraethu
- 16 Mai 1990: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamela Jeanne Buckley | Cadeirydd | 24 September 2020 |
|
|
||||||||
Charlotte Anne Beck | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||||||
Richard Charles Innes Stoneman | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||||||
Simon O'Hea | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|||||||||
Susan Wyn Bint | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||||||
Simon Jonathan Mason | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|||||||||
SARAH HARD | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|||||||||
Geoffrey Michael John Culbertson | Ymddiriedolwr | 15 September 2017 |
|
|
||||||||
Sheila Kay Rowe | Ymddiriedolwr | 23 September 2016 |
|
|
||||||||
Tony Newberry | Ymddiriedolwr | 21 January 2015 |
|
|
||||||||
MARCIA JANE FIELDEN | Ymddiriedolwr | 07 December 2011 |
|
|
||||||||
NANCY ELIZABETH BUCK | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
ADRIAN PHILIP YOUNG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MS SALLY MAYBURY | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.26k | £4.78k | £41.95k | £47.65k | £51.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.88k | £2.84k | £40.24k | £48.55k | £52.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.05k | N/A | £6.00k | £6.00k | £5.75k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 23 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 23 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 10 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 10 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 20 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 20 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 20 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 07 Mai 2021 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 07 Mai 2021 | 37 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15TH JULY 1982 AS AMENDED 18 JULY 2005 as amended on 21 Sep 2018 as amended on 16 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN THE APPRECIATION OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY THE PRESENTATION OF PUBLIC CHORAL CONCERTS AND RECITALS, INCLUDING AN ANNUAL FESTIVAL TO BE HELD IN AND AROUND PETERSFIELD ("THE FESTIVAL"), AND BY SUCH OTHER WAYS AS HE SOCIETY, THROUGH THE COMMITTEE, SHALL DETERMINE FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 STONEHAM PARK
PETERSFIELD
GU32 3BT
- Ffôn:
- 01730 260344
- E-bost:
- simonmason8@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window