TAUNTON AND SOMERSET MUSIC AND DRAMA FESTIVAL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Annual festival of music both vocal and instrumental and speech and drama and dance and film Competitions for Young Musicians, Vocalists, Musical Theatre Singers, Actors. Somerset Song Prize Competition
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Dyfnaint
- Gogledd Gwlad Yr Haf
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 18 Gorffennaf 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1179098 TAUNTON FESTIVAL O F THE ARTS
- 06 Gorffennaf 1990: Cofrestrwyd
- 18 Gorffennaf 2018: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2013 | 28/02/2014 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.62k | £23.21k | £10.56k | £56.29k | £32.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.36k | £25.31k | £12.66k | £54.95k | £24.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2017 | 23 Mai 2018 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2017 | 23 Mai 2018 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2016 | 27 Medi 2017 | 150 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2016 | 27 Medi 2017 | 150 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2015 | 01 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED 14TH FEBRUARY 1990
Gwrthrychau elusennol
(I) TO ADVANCE PROMOTE AND ENCOURAGE GENERALLY AND BY MEANS OF THE COMPETITION FESTIVAL MOVEMENT IN PARTICULAR THE STUDY AND PRACTICE OF THE ARTS OF MUSIC DANCE ELOCUTION LITERATURE AND ACTING IN ALL THEIR BRANCHES. (II) TO BE AFFILIATED TO THE BRITISH FEDERATION OF MUSIC FESTIVALS AND TO CARRY OUT AS FAR AS POSSIBLE THE OBJECTS OF THE SAID FEDERATION. (III) TO DO ALL SUCH OTHER LAWFUL THINGS AS ARE INCIDENTAL OR CONDUCTIVE TO THE ATTAINMENT OF THE ABOVE OBJECTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window