Hanes ariannol WELSHPOOL AND LLANFAIR LIGHT RAILWAY PRESERVATION CO. LIMITED
Rhif yr elusen: 1000378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £710.85k | £587.02k | £1.51m | £1.21m | £968.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £733.45k | £557.56k | £925.59k | £953.32k | £1.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.84k | £109.19k | £363.06k | £673 | £7.85k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £227.88k | £311.20k | £1.05m | £634.46k | £204.89k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £161.80k | £30.66k | £84.24k | £153.80k | £242.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £311.43k | £92.14k | £369.52k | £409.33k | £469.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.75k | £7.83k | £7.58k | £17.39k | £51.81k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £145.19k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £89.00k | £56.83k | £580.30k | £535.27k | £78.73k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £587.84k | £513.20k | £925.59k | £811.84k | £820.06k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £141.49k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.76k | £3.13k | £20.22k | £10.56k | £3.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £145.62k | £44.36k | £0 | £0 | £256.45k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.