Dogfen lywodraethu WELSHPOOL AND LLANFAIR LIGHT RAILWAY PRESERVATION CO. LIMITED
Rhif yr elusen: 1000378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 4/1/1960 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 23/7/1966 23/9/1967 28/7/1973 14/7/1977 9/5/1981 5/5/1984 11/8/1990 05/03/1994 AND 05/05/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21 MAY 2016 as amended on 19 May 2019 as amended on 18 May 2024
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF RAILWAY LOCOMOTION BY THE PRESERVATION OF RAILWAY LOCOMOTIVES AND/OR ROLLING STOCK AND/OR HISTORIC RAILWAY LINES
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.